第七裝甲師
主要編製:
1940年前後:由第25裝甲團、第7步兵旅、第37裝甲偵察營、第78炮兵團、第42反坦克營、第83通信營、第58工兵營、師屬後勤部隊組成。
1943年前後:由第25裝甲團、第6裝甲擲彈兵團、第7裝甲擲彈兵團、第42反坦克營、第7偵察營、第78裝甲炮兵營、第296高炮營、第58裝甲工兵營、第83通信營、第58摩托化營、師屬後勤單位組成。
指揮官:
格奧爾格.施圖姆/中將——“第2輕裝甲師”師長【1939.10.18——1940.2.5】
(第二輕裝甲師為第七裝甲師的前身)
埃爾溫.隆美爾/少將-師長【1940.2.12——1941.2.14】
(組建第七裝甲師,為該師真正意義上的首位指揮官)
漢斯.馮.馮克/少將-師長【1941.2.15——1943.8.18】
哈索.埃哈德.馮.曼特菲爾/中將-師長【1943.8.20——1944.1.26】
艾達勃特.舒雨茲/中將-師長【1944.1.26——1944.1.28】戰死
卡爾.毛斯/中將-師長【1944.1.28——1945.3.23】重傷離職
漢斯.克斯騰/上校-代理師長【1945.3.23——1945.5.3】
組建:
1938年10月10日,於圖林根的格拉組建“第2輕裝甲師”,隸屬於第9軍區;
1939年9月1日,參加波蘭戰役,與第3輕裝甲師組成第15摩托化軍,隸屬於南方集團軍群第10集團軍;
1939年10月,第1、2、3、4輕裝師改編為正規裝甲師,第2輕裝甲師正式更名為第7裝甲師。
戰史:
1939年10月18日,第2輕裝甲師正式更名為第7裝甲師;
1940年2月12日,埃爾溫.隆美爾少將接過了第7裝甲師指揮權;
1940年5月10日,“黃色方案”開始實施,參加法國戰役(第7裝甲師隸屬於
A集團軍群第4集團軍第15摩托化軍);
1940年5月30日,完成對敦刻爾克盟軍的合圍;
1940年6月7日,完成合圍法國第9和第10集團軍;
1940年6月25日,停戰時,第7裝甲師已經打到法國西南部(該師僅有2624人陣亡、受傷和失蹤,損失坦克42輛,獲得“魔鬼師”的稱號);
1941年6月,巴巴羅薩行動中,入-侵-蘇-聯(第7裝甲師隸屬於中央集團軍群第3裝甲集群第39裝甲軍);
1942年5月,返回法國進行休整;
1943年2月,該師返回東線(調往南方集團軍群);
1944年8月,調往波羅的海的東普魯士防守;
1944年11月,兵力不斷消耗,得不到補充,編製已不健全;
1945年4月,輾轉從海上撤離,此時其兵力已經消耗殆盡,隻有一個空架子(調往第3坦克集團軍);
1945年5月3日,第7裝甲師向美英軍隊投降。
非洲軍團
主要編製:
起初:由第5輕裝師、第15裝甲師以及下屬的附屬部隊組成。
1942年8月:(非洲軍團處於顛峰時期)其下屬的主要部隊包括:
{陸軍}德國非洲軍(第15裝甲師、第21裝甲師)、第90輕裝師、第164步兵師、雷姆克空降旅、意大利第10軍、第20軍和第21軍、及其它下屬單位和後勤、運輸部門;
{空軍}第26驅逐機聯隊第3大隊、第27戰鬥機聯隊第1大隊、第26戰鬥機聯隊第7中隊、第2俯衝轟炸機聯隊第2大隊、第3夜間戰鬥機聯隊第1中隊、第2夜間戰鬥機聯隊第2中隊、及其它下屬單位和後勤、運輸部門。
統帥體係(決策層):
總司令:埃爾溫.隆美爾;
總參謀長:阿爾弗雷德.高斯;
參謀長:弗茨.拜爾萊因;
作戰處長:齊格菲爾德.馮.威斯特法爾;
情報處長:弗德希.馮.梅林津;
南線總司令:阿爾伯特.凱塞林;
>>章節報錯<<